Herr 2. Stellv. Bürgermeister Eric Volmert
Verwaltung
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Anredetitel: | 2. Stellv. Bürgermeister |
Name: | Eric Volmert |
Anschrift: | 34414 Warburg |
E-Mail: | Kontaktformular Herr 2. Stellv. Bürgermeister Eric Volmert |
Partei: | SPD |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.12.2023 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Warburg | 2. Stellv. Bürgermeister | 01.06.2014 | 31.12.2023 |
Ausschuss für Planung, Bauen, Heimat- und Denkmalpflege | Stellv. Ausschussvorsitzender | 01.11.2020 | 31.12.2023 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Kultur | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.12.2023 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Kultur | Ratsmitglied | 01.01.2024 | 31.01.2024 |
Ausschuss für Forsten und Jagden | Stellv. Ausschussmitglied | 01.11.2020 | 31.12.2023 |
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss | Stellv. Ausschussmitglied | 26.08.2014 | 31.12.2023 |
Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens der Stadt Warburg/Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warburg GmbH | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | 26.08.2014 | 31.10.2020 |
Bezirksausschuss Bonenburg | Ausschussmitglied | 01.11.2020 | 30.09.2023 |
Bezirksausschuss Warburg | Stellv. Ausschussmitglied | 26.08.2014 | 31.12.2023 |
Ausschuss für Planung, Umweltschutz, Landschaftspflege und Bauwesen | Stellv. Ausschussvorsitzender | 26.08.2014 | 31.10.2020 |
Ausschuss für Kultur-, Heimat- und Denkmalpflege | Stellv. Ausschussmitglied | 26.08.2014 | 31.10.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |